学习经历
1998年9月-2001年6月,华东理工大学,化学工艺,工学博士
1995年9月-1998年6月,武汉科技大学,化学工程,硕士
1990年9月-1994年7月,武汉钢铁学院,煤化工,学士
工作简历
2016年9月-至今,上海理工大学,能源与动力工程学院,教授、博导
2009年9月-2016年8月,大连理工大学,能源与动力学院,教授、博导
2008年1月-2009年7月,英国University of Leeds,ERI研究助理
2006年8月-2007年12月,韩国Yonsei University,能源环境研究所研究助理
2004年9月-2008年7月,上海电力学院,能源与环境工程学院,副教授